• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  •  science >> Vetenskap >  >> Matematik
    Hur man gör matematiska problem i ditt huvud vid blixtens hastighet

    Människor som är otroligt snabba när man löser matematiska problem i huvudet kan tyckas smartare än andra människor, men det är förmodligen inte sant. Troligen kan de få några mentala matte tricks. Du kan lära dig dessa enkla trick, som hjälper dig i skolan och i omvärlden - för att du inte alltid har en räknare från din sida att förlita sig på.

    Använd regeln att multiplicera tvåsiffrig siffror med 10, som anger att du enkelt kan lägga till en noll till slutet av ett tal för att snabbt hitta resultatet av det antal tiderna 10 (till exempel: 10 x 12 = 120), att multiplicera tvåsiffriga tal med 11, för Exempel, 32 x 11 = 352. Beräkna resultatet i ditt huvud genom att lägga till de första och sista siffrorna i numret som ska multipliceras med 11 tillsammans och placera resultatet i mitten. Till exempel 3_ (3 + 2) 2 = 352. Om mittnumret resulterar i ett tvåsiffrigt tal lägger du till det första numret i början av ekvationen och lämnar det andra numret i mitten. Till exempel, 88 x 11 = 8
    (8 + 8) _8 = (8 +1) _6_8 = 968.

    Beräkna kvadraten av ett tvåsiffrigt nummer som slutar i 5 snabbt i ditt huvud av multiplicera den första siffran med den siffran plus 1 och lägg till 25 till slutet av numret. Till exempel, 45 x 45 = 4 x 5_25 = 2025.

    Beräkna resultatet av valfritt antal gånger 5 med detta enkla knep. Ta ett nummer, dela det i hälften och överväga resultatet. Om numret är helt - till exempel nummer 4 - vilket betyder att resultatet inte har något decimaltal följt av ytterligare nummer - till exempel 4.443 - lägg till 0 till slutet av ditt resultat för att få ditt svar. Om resultatet inte är ett heltal men ett tal med en rest, ignorera resten och lägg till 5 till slutet av resultatet. Till exempel, 2680 x 5 = 2680/2 och sedan lägga till 5 eller 0 - i detta fall 0 - så resultatet är 13 400. Eller ett annat exempel är: 5889 x 5 = 5889/2 och sedan 5 eller 0 - i det här fallet 5. Släpp resten och lägg till 5 så att 2944.5 blir 29.445.

    Snabbt beräkna ett tips på 15 procent på vilket belopp som helst genom att ta det totala beloppet dividerat med 10 och lägga till hälften av antalet till resultatet. Till exempel, 15 procent av $ 50 = (50/10) + (50/10) /2 = $ 5 + $ 2.50 = $ 7.50.

    Använd underavdelning för att snabbt beräkna stora siffror i ditt huvud. Om du till exempel måste hitta resultatet av 32 x 125 dela du det första numret i halv och multiplicera det andra numret med två tills du har ett enkelt problem att lösa (16 x 250; 8 x 500; 4 x 1000 = 4 000 ).

    © Vetenskap http://sv.scienceaq.com